Renseignements sur Konrad Bossart
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Konrad Bossart
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005193804, Registre du commerce Berne, (36)
Energieregion Bern-Solothurn, in Jegenstorf, CHE-434.592.523, Verein (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2019, Publ. 1004684766).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jordi, Mario, von Wiler bei Utzenstorf, in Utzenstorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jöhr, Friedrich, von Linden, in Rüdtligen (Rüdtligen-Alchenflüh), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mülchi, Jörg, von Leuzigen, in Jegenstorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bossart, Konrad, von Luzern, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaatz, Andreas, von Beinwil am See, in Rüdtligen (Rüdtligen-Alchenflüh), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scheidegger, Karin-Andrea, von Trub, in Münchenbuchsee, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wälchli, Reto, von Seeberg, in Fraubrunnen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mende, Rachel, deutsche Staatsangehörige, in Urtenen-Schönbühl, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005063784, Registre du commerce Berne, (36)
Genossenschaft Elektra, Jegenstorf, in Jegenstorf, CHE-102.426.304, Genossenschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2019, Publ. 1004703110).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bossart, Konrad, von Luzern, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matzinger, Jacqueline, von Rüdlingen, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Blaser, Jacqueline];
Mende, Rachel, deutsche Staatsangehörige, in Urtenen-Schönbühl, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004646701, Registre du commerce Berne, (36)
Energieregion Bern-Solothurn, in Jegenstorf, CHE-434.592.523, Verein (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2016, Publ. 3116029).
Statutenänderung:
11.12.2017.
Zweck neu:
Zweck des Vereins ist die Unterstützung der Vereinsmitglieder (Gemeinden) bei der Förderung von regionaler nachhaltiger Energie sowie die Steigerung der Energieeffizienz durch eine verstärkte regionale Zusammenarbeit zwischen Gemeinden, Energieversorgern und Fachspezialisten. Zum Erfüllen der Zweckbestimmung im Sinne der Präambel entwickelt und erbringt der Verein geeignete Dienstleistungen für die Vereinsmitglieder und die Öffentlichkeit. Zudem unterstützt der Verein seine Mitglieder bei der Nutzung von Synergiepotentialen im Energiebereich, bei der Transparenz über energiewirtschaftliche Kennzahlen und Entwicklungen sowie bei der Kommunikation von Energiethemen.
Mittel neu:
Mittel: Vereinsbeiträge, Spezialfinanzierungen (für Projekte und Wahlleistungen), Betriebs- und Vermögenserträge, freiwillige Beträge, Geschenke und Legate. [bisher: Mittel: Mitgliederbeiträge (bestehend aus: Vereinsbeitrag, Sockelbeitrag und Förderbeitrag), Betriebs- und Vermögenserträge, freiwillige Beiträge, Geschenke und Legate.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schütz, Kurt, von Sumiswald, in Alchenflüh (Rüdtligen-Alchenflüh), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Marcel, von Bad Zurzach, in Messen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Peter, von Lützelflüh, in Fraubrunnen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Häuselmann, Philipp, von Thun, in Bäriswil BE (Bäriswil), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zimmermann, Andreas, von Küttigkofen, in Subingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sheppard, Marcelle, von Unterlangenegg, in Urtenen-Schönbühl, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Iseli, Peter, von Hasle bei Burgdorf, in Mülchi (Fraubrunnen), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasche, Michel, von Bolken, in Lüsslingen (Lüsslingen-Nennigkofen), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jordi, Mario, von Wiler bei Utzenstorf, in Utzenstorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jöhr, Friedrich, von Linden, in Rüdtligen (Rüdtligen-Alchenflüh), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mann, Alexander, von Sainte-Croix, in Bibern SO (Buchegg), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
ROD Treuhand AG (CHE-106.086.897), in Urtenen-Schönbühl, Revisionsstelle [bisher: ROD Treuhandgesellschaft des Schweizerischen Gemeindeverbandes AG];
Bossart, Konrad, von Luzern, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Bossart, Konrrad].