Renseignements sur Michèle Boss Theurillat
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Michèle Boss Theurillat
Numéro de publication: HR02-1004701285, Registre du commerce Berne, (36)
Société Coopérative Immobilière Clairfoyer, à Saint-Imier, CHE-101.841.936, société coopérative (No. FOSC 214 du 03.11.2017, Publ. 3848767).
Nouvelle adresse:
c/o Michèle Boss Theurillat, Rue de Champ-Meusel 6, 2610 St-Imier.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Wainsenker, Marc, de Renan (BE), à St-Imier (Saint-Imier), président de l'administration, avec signature collective à deux;
Müller, Lionel, de Hasliberg, à St-Imier (Saint-Imier), membre de l'administration, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Boss Theurillat, Michèle, de Sigriswil, Les Breuleux et Saint-Brais, à St-Imier (Saint-Imier), présidente de l'administration, avec signature collective à deux [précédemment: vice-présidente et secrétaire de l'administration, avec signature collective à deux];
Knobel, Matthias, de Altendorf, à St-Imier (Saint-Imier), vice-président de l'administration, avec signature collective à deux;
Friedli, Bernard, de Lützelflüh, à St-Imier (Saint-Imier), membre et secrétaire de l'administration, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: 3848767, Registre du commerce Berne, (36)
Société Coopérative Immobilière Clairfoyer, à Saint-Imier, CHE-101.841.936, société coopérative (No. FOSC 36 du 21.02.2013, Publ. 7074344).
Nouvelle adresse:
c/o Marc Wainsenker, Rue de Champ-Meusel 4, 2610 St-Imier.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Friedli, Bernard, de Lützelflüh, à St-Imier (Saint-Imier), président, avec signature collective à deux;
Herren Nouar, Françoise, de Lurtigen, à St-Imier (Saint-Imier), membre, sans droit de signature;
Terzaroli, Ennio, de Tramelan, à St-Imier (Saint-Imier), membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Boss Theurillat, Michèle, de Les Breuleux, Saint-Brais et Sigriswil, à St-Imier (Saint-Imier), vice-présidente et secrétaire de l'administration, avec signature collective à deux [précédemment: secrétaire, avec signature collective à deux];
Wainsenker, Marc, de Renan (BE), à St-Imier (Saint-Imier), président de l'administration, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président, avec signature collective à deux];
Meyrat, Marlyse Yvonne, de Tramelan, à St-Imier (Saint-Imier), membre de l'administration, sans droit de signature;
Müller, Lionel, de Hasliberg, à St-Imier (Saint-Imier), membre de l'administration, sans droit de signature [précédemment: membre, sans droit de signature];
Tanner, Philippe, de Lützelflüh, à St-Imier (Saint-Imier), membre de l'administration, sans droit de signature.
Numéro de publication: 6459720, Registre du commerce Berne, (36)
Société Coopérative Immobilière Clairfoyer, à Saint-Imier, CH-073.5.002.385-1, société coopérative (No. FOSC 31 du 14.02.2007, p. 5).
Modification des statuts:
02.12.2008.
Nouveau but:
La société a pour but de construire des maisons d'habitation à logements sains et à loyer bon marché à l'intention de ses membres.
Elle atteindra ce but par les moyens suivants:
a) achat de terrains et construction de maisons d'habitation répondant aux exigences de l'hygiène moderne;
b) location de logements;
c) l'activité de la société tendra toujours au bien-être de ses membres dans le domaine de l'habitation et sans aucun but lucratif.
Nouvelle responsabilité/prestations supplémentaires:
[La mention relative à la responsabilité est radiée d'office conformément à l'art. 87 al. 1, let. j, ORC.] [biffé: Responsabilité : La fortune de la coopérative et les parts sociales des membres répondent des engagements de la société. La responsabilité personnelle des sociétaires est exclue.].Nouvelles obligations: Obligation de fournir des prestations: selon statuts. [biffé: Obligation : Chaque membre est tenu de souscrire et de payer au moins une part sociale de CHF 100.--.].Nouvelles communications: Communications aux associés: par lettre ou e-mail. Selon déclaration du 02.12.2008/03.11.2011, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Chopard, Karine, de Tramelan, à Saint-Imier, membre, sans droit de signature;
Freducci, Stéphane, de Malleray, à Saint-Imier, membre, sans droit de signature;
Jeanneret, Françoise, de Le Locle, à Saint-Imier, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Wainsenker, Marc, de Renan BE, à Saint-Imier, vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: membre sans droit de signature];
Boss Theurillat, Michèle, de Sigriswil, Les Breuleux et Saint-Brais, à Saint-Imier, secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment:de Les Breuleux et Saint-Brais];
Herren Nouar, Françoise, de Lurtigen, à Saint-Imier, membre, sans droit de signature;
Müller, Lionel, de Hasliberg, à Saint-Imier, membre, sans droit de signature.