Renseignements sur Francis Boschung
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Francis Boschung
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1005874555, Registre du commerce Zurich, (20)
BVM.SOLUTIONS LTD, London, Zweigniederlassung Weiningen, in Weiningen (ZH), CHE-414.476.109, Zürcherstrasse 38, 8104 Weiningen ZH, ausländische Zweigniederlassung (Neueintragung).
Identifikationsnummer Hauptsitz:
15038206.
Firma Hauptsitz:
BVM.SOLUTIONS LTD.
Rechtsform Hauptsitz:
private company limited by shares nach britischem Recht.
Hauptsitz:
London (GB).
Kapital Hauptsitz:
GBP 100.00;
Liberierung GBP 100.00.
Angaben zur Zweigniederlassung:
Zweck der Zweigniederlassung: Montage von Möbeln und Küchen.
Eingetragene Personen:
Boschung, Francis, von Wünnewil-Flamatt, in Weiningen (ZH), mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3951117, Registre du commerce Berne, (36)
Sarah Consulting AG, in Wald (BE), CHE-109.357.207, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2016, Publ. 3226913).
Statutenänderung:
11.12.2017.
Firma neu:
SABO Montage AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Planung, Produktion und Montage von Schreinerarbeiten im Bereich Möbel, Küchen, Innenausbau, Türen und Fenster sowie das Erbringen von Dienstleistungen in diesem Zusammenhang. Die Gesellschaft kann Handel sowie Im- und Export von Waren aller Art betreiben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seiler, Markus, von Madiswil, in Worb, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staehelin, Ernst Dr., von Basel, in Münchenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seiler, Sarah, von Meikirch und Madiswil, in Zimmerwald (Wald (BE)), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saval, Eugenia, deutsche Staatsangehörige, in Weiningen ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Boschung, Francis, von Wünnewil-Flamatt, in Weiningen ZH, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5601430, Registre du commerce Berne, (36)
FH Distribution Sàrl, bisher in Neuchâtel, CH-645.4.104.332-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (vom 19.10.2009, S. 12, Publ. 52997).
Gründungsstatuten:
27.08.2009.
Statutenänderung:
30.03.2010.
Sitz neu:
Nidau.
Domizil neu:
Hauptstrasse 47, 2560 Nidau.
Zweck:
Handel, inklusive Import und Export, von Kleidern und Sportartikeln.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Ladeneinrichtung und -mobiliar, Audio-Video-Material, ein Fahrzeug, gemäss Sacheinlagevertrag vom 21.08.2009, zum Preis von CHF 20'000.--, welcher vollständig auf das Stammkapital angerechnet wird und wofür 200 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben werden (wie bisher).
Pflichten:
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte: gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung des Gründers vom 27.08.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Decnaeck, Yann, von Evilard, in Auvernier, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigungund mit 200Stammanteil en zu je CHF 100.00 (wie bisher);
Boschung, Francis, von Wünnewil-Flamatt, in Neuchâtel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher:in Fontainemelon].