Renseignements sur Jean-François Bonvin
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Jean-François Bonvin
Dernières notifications FOSC pour Jean-François Bonvin
Numéro de publication: 2125511, Registre du commerce Valais, (621)
Société immobilière Les Ilettes Monthey SA, à Monthey, CHE-100.861.600, société anonyme (No. FOSC 127 du 04.07.2007, p. 23, Publ. 4006598).
Modification des statuts:
16.04.2015.
Nouvelle adresse:
Chemin des Fontaines 13, 1870 Monthey.
Communications aux actionnaires:
par écrit pour les convocations aux assemblées générales et par écrit ou courriel pour les autres communications. Selon déclaration du 10.11.2014, il est renoncé à un contrôle restreint. Statuts adaptés au nouveau droit.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Fiduciaire Fidag SA, à Martigny, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Bonvin, Jean-François, de Naters, à Monthey, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: président avec signature individuelle].
Numéro de publication: 6422626, Registre du commerce Valais, (621)
XARAX Sàrl, à Monthey, CH-621.4.007.118-1, société à responsabilité limitée (No. FOSC 136 du 17.07.2009, p. 28, Publ. 5146382).
Inscription ou modification de personne(s):
Bonvin, Jean-François, de Naters, à Monthey, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 19'000.00 [précédemment: associé et gérant avec signature collective à deux].
Numéro de publication: 6323838, Registre du commerce Valais, (621)
XEDERA SA, à Martigny, CH-621.3.006.731-0, société anonyme (No. FOSC 231 du 26.11.2004, p. 13, Publ. 2560234).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Schupbach, Pierre-Vincent, de Arni BE, à Illarsaz (Collombey-Muraz), administrateur unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Bonvin, Jean-François, de Naters, à Monthey, administrateur unique, avec signature individuelle.