Renseignements sur Pierino Nicolas Bonetti
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Pierino Nicolas Bonetti
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005794642, Registre du commerce Zoug, (170)
Bachweg Brewing AG, in Zug, CHE-476.930.034, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2022, Publ. 1005462558).
Statutenänderung:
29.06.2023.
Aktienkapital neu:
CHF 170'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 170'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
170'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Armstrong, Joshua David Lester, kanadischer Staatsangehöriger, in Sattel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bonetti, Pierino Nicolas, von Locarno, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Döbeli, Thomas, von Seon, in Boniswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sherrell, Roderic Allan, von Dübendorf, in Rüschlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bjerregaard, Daniel Lakerveld, dänischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meeks, Timothy James, amerikanischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Wigger-Emmenegger, Stefan, von Hohenrain, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005462558, Registre du commerce Zoug, (170)
Bachweg Brewing GmbH, in Zug, CHE-476.930.034, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 65 vom 02.04.2020, Publ. 1004864602).
Statutenänderung:
31.03.2022.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital vorgängig auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 31.03.2022 und Bilanz per 31.12.2021 mit Aktiven von CHF 84'393.45 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 53'657.56 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Firma neu:
Bachweg Brewing AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 30'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail, falls die Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind, ansonsten durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wigger-Emmenegger, Stefan, von Hohenrain, in Steinhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Armstrong, Joshua David Lester, kanadischer Staatsangehöriger, in Sattel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift];
Bonetti, Pierino Nicolas, von Locarno, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift];
Döbeli, Thomas, von Seon, in Boniswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Menzingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Meeks, Timothy James, amerikanischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Unterägeri, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift];
Sherrell, Roderic Allan, von Dübendorf, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3830259, Registre du commerce Lucerne, (100)
MN Brew GmbH, in Rothenburg, CHE-372.110.853, Flecken 3, 6023 Rothenburg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.09.2017.
Zweck:
Herstellung, Vertrieb und Verkauf von Bier;
Betrieb von Franchising als Franchise-Geber und Franchise-Nehmer;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwertung und Veräusserung von gewerblichen Schutzrechten, Know-how, Immaterialgüterrechten und Grundstücken.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung der Gründer vom 28.09.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Bonetti, Pierino Nicolas, von Locarno, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Jung, Fabian, von Hochdorf, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Meyer, André, von Emmen, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Minnig, Adrian, von Emmen, in Buttisholz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Fasel, Patric Gilles, von St. Antoni, in Luzern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 200.00.