Renseignements sur Helena Bonatti
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Helena Bonatti
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5035320, Registre du commerce Berne, (36)
Limmat Versicherungs-Gesellschaft (Limmat Compagnie d'Assurances) (Limmat Compagnia di Assicurazioni) (Limmat Insurance Company), bisher in Zürich, CH-020.3.916.123-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2007, S. 25, Publ. 4024672).
Gründungsstatuten:
23.05.1986.
Statutenänderung:
26.03.2009.
Firma neu:
Limmat Versicherungs-Gesellschaft AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Limmat Compagnie d'Assurances SA) (Limmat Compagnia di Assicurazioni SA) (Limmat Insurance Company Ltd.).
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Bundesgasse 35, 3011 Bern.
Zweck:
Betrieb von und Beteiligung an Versicherungen und Rückversicherungen aller Art im In- und Ausland, mit Ausschluss des direkten Lebensversicherungsgeschäftes;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 10'000'000.00.
Liberierung:
CHF 10'000'000.00.
Aktien:
2'000 Namenaktien zu CHF 5'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen durch Publikation im SHAB oder sind den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären schriftlich zuzustellen. Der von einer bisherigen Registerkarte übertragene Auszug enthält keine vor dem Uebertrag gestrichenen Tatsachen, und auch keine allfälligen früheren Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate. Diese können auf der im Feld 'Uebertrag von' bezeichneten Handelsregisterkarte eingesehen werden (wie bisher).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bonatti, Helena, von Mönchaltorf, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brawand, Peter, von Grindelwald, in Therwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Odermatt, Beat, von Dallenwil, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
PricewaterhouseCoopers AG, in Bern, Revisionsstelle (wie bisher);
von Gunten, Eric, von Sigriswil, in Köniz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Bern].
Registre du commerce Zurich, (20)
Limmat Versicherungs-Gesellschaft, in Zürich 2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.178 vom 3.8.1988, S.3222).
Neu haben Kollektivprokura zu zweien:
Baserga, Roland, von Trüllikon und Bülach, in Richterswil;
Bonatti, Helena, von Mönchaltorf, in Zürich;
Künzel, Siegmund, deutscher Staatsangehöriger, in Dübendorf, und Müller, Eveline, von Baar, in Oberengstringen.