Renseignements sur Thomas Karl Bolliger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Thomas Karl Bolliger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3727717, Registre du commerce Berne, (36)
INSOS Schweiz, in Bern, CHE-109.375.518, Verein (SHAB Nr. 173 vom 08.09.2015, Publ. 2361351).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haltiner, Rudolf, von Altstätten, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bolliger, Thomas, von Zürich, in Brütten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Uberti, Pierre-Alain, von Lausanne, in Lausanne, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paintner, Andreas, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sieber, Stephan, von Reichenbach im Kandertal, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grädel, Mireille, von Huttwil, in Schliern b. Köniz (Köniz), stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3437583, Registre du commerce Zurich, (20)
Brühlgut-Stiftung für Behinderte, in Winterthur, CHE-105.999.861, Stiftung (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2016, Publ. 3192253).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bolliger, Thomas, von Zürich, in Brütten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofer, Jürg, von Rothrist, in Hettlingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Susanne, von Eptingen, in Illnau-Effretikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1878357, Registre du commerce Berne, (36)
INSOS Schweiz, in Bern, CHE-109.375.518, Zieglerstrasse 53, 3007 Bern, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
27.06.2012, 26.06.2014.
Zweck:
INSOS Schweiz ist ein nationaler Branchenverband der Institutionen für Menschen mit Behinderung. Sein Zweck ist es, seine Mitglieder und deren Institutionen zu unterstützen, die Qualität der von ihnen erbrachten Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung zu fördern sowie auf bestmögliche Rahmenbedingen für ihre Tätigkeit hinzuwirken. Im Weiteren vgl. Statuten.
Mittel:
Jahrebeiträge, Leistungen, Beiträge und Subventionen der öffentlichen Hand, Erlöse aus Dienstleistungen, Spenden, Legate, Zuwendungen, Zinsen und sonstige Erträge.
Eingetragene Personen:
Streiff-Feller, Marianne, von Thun, in Urtenen-Schönbühl, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cottet, Philippe, von Genève, in Vernand-Dessous (Lausanne), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bolliger, Thomas, von Zürich, in Brütten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ender, Meinrad, von Niederwil AG, in Worb, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gay Truffer, Françoise, von Randa, in Monthey, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Goldbecker, Lutz, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haltiner, Rudolf, von Altstätten, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Proietti, Marzio, von Bellinzona, in Melano, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schuler Windlin, Medea, von Rothenthurm, in Zug, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Saxenhofer, Peter, von Köniz, in Spiegel bei Bern (Köniz), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Uberti, Pierre-Alain, von Lausanne, in Lausanne, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
TBO Revisions AG (CHE-103.352.097), in Zürich, Revisionsstelle.