Renseignements sur Rita Böger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Rita Böger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6939698, Registre du commerce Lucerne, (100)
Stiftung Betagtenzentrum Dösselen, in Eschenbach LU, CH-100.7.017.937-5, Stiftung (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2006, S. 9, Publ. 3638950). Die Stiftung wurde mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 15.12.2005 von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waldispühl, Albin, von Eschenbach LU und Ballwil, in Eschenbach LU, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gemeinde Eschenbach LU, handelnd durch die Rechnungskommission, in Eschenbach LU, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böger, Rita, von Langnau im Emmental, in Eschenbach LU, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuarin ohne Zeichnungsberechtigung];
Brügger, Joseph, von Hitzkirch, in Eschenbach LU, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Oehen, Franz, von Eschenbach LU und Hohenrain, in Eschenbach LU, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3638950, Registre du commerce Lucerne, (100)
Stiftung Betagtenzentrum Dösselen, in Eschenbach LU, CH-100.7.017.937-5, Ideelle und finanzielle Unterstützung des Betagtenzentrums Dösselen zur Entlastung der Gemeinde Eschenbach, Stiftung (SHAB Nr. 240 vom 11.12.1995, S. 6735).
Domizil neu:
c/o Ursula Nick, Unterdorfstrasse 11, 6274 Eschenbach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kruse, Eleonora, von Eschenbach LU und St. Gallen-Tablat, in Eschenbach LU, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hurschler, Margrit, von Engelberg, in Eschenbach LU, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nick, Ursula, von Eschenbach LU, in Eschenbach LU, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brügger, Joseph, von Hämikon, in Eschenbach LU, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Böger, Rita, von Langnau im Emmental, in Eschenbach LU, Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bühler, Bertha, von Eschenbach LU und Hohenrain, in Eschenbach LU, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gemeinde Eschenbach LU, handelnd durch die Rechnungskommission, in Eschenbach LU, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2207042, Registre du commerce Lucerne, (100)
HBE Service Sanitär Heizung AG, in Emmen, Reparatur, Sanierung und Neuinstallation von Sanitär- und Heizungsanlagen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 18.08.1998, S. 5703).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Helfenstein, Josef, von Littau, in Emmen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Böger, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Eschenbach LU, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Böger, Rita, von Langnau im Emmental, in Eschenbach LU, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Helfenstein, Annelies, von Littau, in Emmen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Falsitta, Marco, von Samnaun, in Emmen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Falsitta-Hellrigl, Cristina, von Samnaun, in Emmen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.