Renseignements sur Daniel Blumenthal
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Daniel Blumenthal
Participations
Dernières notifications FOSC pour Daniel Blumenthal
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005690323, Registre du commerce Grisons
Corporaziun Ucliva, in Breil/Brigels, CHE-101.489.905, Genossenschaft (SHAB Nr. 123 vom 29.06.2021, Publ. 1005232180).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blumenthal, Daniel, von Lumnezia, in Lumnezia, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käppler, Peter, von Schaffhausen, in Widen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1005646060, Registre du commerce Grisons
la stizun GmbH, in Lumnezia, CHE-335.316.988, Vitg 30, 7147 Vignogn, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.12.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Direktvertrieb von regionalen Produkten, insbesondere von landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Die Gesellschaft entwickelt und betreibt Software und mobile Anwendungen im Bereich des Direktvertriebs und kann Lizenzen an andere Unternehmungen vergeben. Sie betreibt eigene Ladenlokalitäten und kann ihrerseits ebenfalls Lizenzen an andere Organisationen vergeben. Die Gesellschaft kann öffentliche und private Veranstaltungen durchführen und Beratungsdienstleistungen für Dritte erbringen. Ferner kann sie alle Geschäfte und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit zusammenhängen. Sie kann Immobilien erwerben, halten und veräussern, im ln- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder mit diesen fusionieren.
Stammkapital:
CHF 50'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 28.12.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
ViVal Lumnezia, societad cooperativa (CHE-106.012.597), in Lumnezia, Gesellschafterin, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Blumenthal, Daniel, von Lumnezia, in Lumnezia, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flepp, Michael, von Medel (Lucmagn), in Lumnezia, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Linsi, Urban, von Pfäffikon, in Männedorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Soller, Gianfranco, von Egnach, in Lumnezia, Geschäftsleiter, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004473804, Registre du commerce Grisons, (350)
FUNDAZIUN INPLUS, in Laax, CHE-445.719.489, Stiftung (SHAB Nr. 98 vom 26.05.2015, Publ. 2168341).
Urkundenänderung:
06.06.2017.
Name neu:
Fundaziun Inplus.
Sitz neu:
Ilanz/Glion.
Domizil neu:
Gassa Steffan Gabriel 1, 7130 Ilanz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cadruvi, Urs, von Ilanz/Glion, in Trin, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blumenthal, Daniel, von Lumnezia, in Vella (Lumnezia), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Spescha, Armin, von Ilanz/Glion, in Sevgein (Ilanz/Glion), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caviezel, Silvana, von Lumnezia, in Lumnezia, Mitglied und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Gabriel, Martin, von Breil/Brigels, in Ilanz/Glion, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klaiss, Conradin, von Ilanz/Glion, in Schluein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].