Renseignements sur Beat Bischof
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Beat Bischof
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2806357, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Raiffeisenbank Heiden Genossenschaft, in Heiden, CHE-105.770.086, Genossenschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2015, Publ. 2244539).
Statutenänderung:
01.04.2016.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Raiffeisenbank Eggersriet-Grub Genossenschaft, in Eggersriet ( CHE-107.137.592), gemäss Fusionsvertrag vom 18.01 .2016 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF 174'738'926.44 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 168'798'757.72 gehen auf die übernehmende Genossenschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft und erhalten für einen Stammanteil zu CHF 200 der übertragenden Genossenschaft einen Stammanteil zu CHF 200 der übernehmenden Genossenschaft.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzli, Helga, von Teufen (AR), in Speicher, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Welz, Karin, von Trogen und Vilters-Wangs, in Trogen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Daniel, von Gossau (SG), in Heiden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Storchenegger, Markus, von Jonschwil, in Eggersriet, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmalz, Andreas, von Rapperswil-Jona, in Eggersriet, Bankleiter, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pammer, Michael, von Teufen (AR), in Amriswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bischof, Beat, von Eggersriet, in Eggersriet, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 7183816, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Raiffeisenbank Eggersriet-Grub Genossenschaft, in Eggersriet, CH-320.5.002.656-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2009, S. 14, Publ. 5018518).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Truninger, Walter, von Wiesendangen, in Grub SG (Eggersriet), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ritter, Bruno, von Altstätten, in Eggersriet, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischof, Beat, von Eggersriet, in Grub SG (Eggersriet), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Luterbacher, Markus, von Niederbuchsiten, in Eggersriet, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmalz, Andreas, von Rapperswil-Jona, in St. Gallen, Bankleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien. [behördliche Umbenennung des Bürgerortes von Herrn Andreas Schmalz].