Renseignements sur Vincent Bieri
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Vincent Bieri
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004904466, Registre du commerce Zurich, (20)
High-Tech Connect Suisse, in Zürich, CHE-302.159.268, Verein (SHAB Nr. 75 vom 17.04.2019, Publ. 1004612361).
Statutenänderung:
31.03.2020.
Name neu:
High-Tech Connect.
Sitz neu:
Grüningen.
Domizil neu:
c/o Ralf Haller, Itziker Dorf-Strasse 82, 8627 Grüningen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bergonzoli, Victor, von Les Ponts-de-Martel, in Roswell / GA (US), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bieri, Vincent, von Schangnau, in Anniviers, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sütlü, Halil, von Suhr, in Suhr, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1004570282, Registre du commerce Valais, (621)
SimplicityBio SA, à Monthey, CHE-246.671.200, société anonyme (No. FOSC 87 du 05.05.2017, p.0, Publ. 3505773).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bieri, Vincent, de Schangnau, à Grandvaux (Bourg-en-Lavaux), président, avec signature collective à deux;
Mutel, Vincent, citoyen français, à Rolle, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Clein, Mark Paul, citoyen américain, à Bethesda (US), président du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Mariano JR, John Baptiste, citoyen américain, à Bethesda (US), vice-président du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Bandim Faustino, Pedro Emanuel, citoyen portugais, à Lausanne, directeur, avec signature collective à deux;
Hall, Matthew, citoyen français, à Lausanne, directeur, avec signature collective à deux [précédemment: Hall, Matthew Guillaume, administrateur, avec signature individuelle].
Numéro de publication: HR01-1004474050, Registre du commerce Valais, (626)
Vibes Consulting Sàrl (Vibes Consulting GmbH) (Vibes Consulting Sagl) (Vibes Consulting Ltd liab Co), à Anniviers, CHE-350.410.436, Route des Doberts 11, 3961 Zinal, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
04.10.2018.
But:
Fourniture de services et de formations notamment dans le domaine de l'innovation, dans le domaine commercial, dans le domaine de la technologie de l'information et dans le domaine informatique, en particulier de services de conseils aux entreprises et entrepreneurs;
vente de produits dans les domaines précités (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Bieri, Vincent, de Schangnau, à Anniviers, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00. Selon déclaration du 04.10.2018, il est renoncé à un contrôle restreint.