Renseignements sur Elisabeth Bieri
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Elisabeth Bieri
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2243471, Registre du commerce Zurich, (20)
Genossenschaft Tigel, Brockenhalle und Schreinerei, in Zürich, CHE-100.723.056, Genossenschaft (SHAB Nr. 70 vom 08.04.2011, Publ. 6113938).
Statutenänderung:
28.05.2015.
Zweck neu:
ist die Schaffung und der Erhalt von sozial verträglichen Arbeitsplätzen für die Genossenschaftsmitglieder in einem selbstverwalteten Betrieb mit flachen Hierarchien;
ist hauptsächlich der Betrieb eines Brockenhauses und einer Schreinerei;
ist die Ausschüttung von mindestens 1% des Umsatzes an jeweils vom Team bestimmte gemeinnützige Organisationen oder Projekte;
ist der Wunsch nachhaltig zu handeln, sowohl in der Brockenhalle wie auch in der Schreinerei, in dem a) in der Brockenhalle vor allem Waren aus zweiter Hand verkauft werden;
b) in der Schreinerei langlebige Möbel produziert werden. Die verwendeten Holzwerkstoffe stammen aus möglichst nachhaltiger Forstwirtschaft;
ist es, jungen Menschen einen Ausbildungsplatz zu ermöglichen.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung: Ohne persönliche Haftung.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Meier, Beatrice gennant Trix, von Oberägeri, in Zell ZH, Vizepräsidentin der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bieri, Elisabeth, von Luzern und Ruswil, in Zürich, Mitglied der Verwaltung und Rechnungsführerin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Argo Consilium AG (CHE-106.829.049), in Stäfa, Revisionsstelle [bisher: Argo Consilium AG (CH-020.3.007.776-8)];
Büchi, Valentin, von Elgg, in Uster, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Borst, Ursula, von Unterlangenegg, in Zürich, Mitglied der Verwaltung und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4373780, Registre du commerce Zurich, (20)
Genossenschaft Tigel, Brockenhalle und Schreinerei, in Zürich, CH-020.5.900.712-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2007, S. 19, Publ. 3722544).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Budliger, Tobias, von Küsnacht ZH, in Affoltern am Albis, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Beatrice gennant Trix, von Oberägeri, in Zell ZH, Vizepräsidentin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bieri, Elisabeth, von Luzern und Ruswil, in Zürich, Mitglied und Rechnungsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Büchi, Valentin, von Elgg, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2160382, Registre du commerce Zurich, (20)
Genossenschaft Tigel, Brockenhalle und Schreinerei, in Zürich, Schaffung von Arbeitsplätzen für die Genossenschaftsmitglieder, Genossenschaft (SHAB Nr. 34 vom 20.02.2003, S. 20, Publ. 870482).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zünd Hartmann, Beatrix, von Balgach, in Zürich, Mitglied und Rechnungsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogel, Kaspar, von Uitikon und Kölliken, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bieri, Elisabeth, von Luzern und Ruswil, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.