Renseignements sur Anton gen. Toni Bieler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Anton gen. Toni Bieler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005291497, Registre du commerce Berne, (36)
Bieler Metallbau AG, in Aarwangen, CHE-102.280.845, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2016, Publ. 2723245).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-408.158.150), in Langenthal, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bieler, Anton, von Bonaduz, in Aarwangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Lemag Treuhand+Partner AG (CHE-104.456.925), in Solothurn, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005162177, Registre du commerce Berne, (36)
Bieler AG, Aarwangen, in Aarwangen, CHE-115.127.325, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 14.10.2009, S.3, Publ. 5293292).
Statutenänderung:
21.04.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, die Überbauung und den Verkauf von Grundstücken sowie den Betrieb von Photovoltaikanlagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Sie kann Darlehen gewähren oder für Verbindlichkeiten ihr Nahestehender Sicherheiten bestellen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind.
Aktien neu:
90 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 100 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch Brief oder E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bieler, Anton, von Bonaduz, in Aarwangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR01-1005162140, Registre du commerce Berne, (36)
Bieler Holding GmbH, in Aarwangen, CHE-239.964.447, c/o Bieler AG, Aarwangen, Meiniswilstrasse 19, 4912 Aarwangen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.04.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb sowie die dauernde Verwaltung und den Verkauf von Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Immobiliengesellschaften und Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern. Sie kann auch Darlehen gewähren sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 21.01.2021 90 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Bieler AG, Aarwangen, in Aarwangen (CHE-115.127.325), zum Preis von total CHF 1'745'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 21.04.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Bieler, Anton, von Bonaduz, in Aarwangen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Stimmrechtsstammanteile);
Bieler-Stettler, Katja, von Bonaduz und Walkringen, in Aarwangen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Bieler, Aaron Linard, von Bonaduz, in Aarwangen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien jedoch nicht mit Nora Sibylle Bieler, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Bieler, Nora Sibylle, von Bonaduz, in Aarwangen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien jedoch nicht mit Aaron Linard Bieler, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 500.00.