Renseignements sur Oliver Bialowons
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Oliver Bialowons
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3507105, Registre du commerce Zoug, (170)
Hüls Holding AG, in Baar, CHE-112.640.388, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 31.08.2015, Publ. 2346785).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bialowons, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2346785, Registre du commerce Zoug, (170)
Hüls Holding AG, in Baar, CHE-112.640.388, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2005, S. 18, Publ. 3136514).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hüls, Ludwig, deutscher Staatsangehöriger, in Coesfeld (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bialowons, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1912295, Registre du commerce Grisons, (350)
Praktiker International AG, in Chur, CHE-112.585.192, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2014, Publ. 1407989).
Firma neu:
Praktiker International AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Praktiker International SA en liquidation (Praktiker International Ltd in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 05.12.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bialowons, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Direktor mit Einzelunterschrift];
Schenker, Andreas, von Boningen, in Bäch SZ (Freienbach), Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor mit Einzelunterschrift].