Renseignements sur Conny Beurer-Winkler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Conny Beurer-Winkler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1890495, Registre du commerce Obwald, (140)
LokInvest GmbH, in Alpnach, CHE-109.890.447, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2011, Publ. 6310452).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beurer-Winkler, Conny, von Russikon, in Dietikon, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Beurer, Felix, von Altnau, in Dietikon, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
CFB Holding AG (CHE-465.971.230), in Lenzburg, Gesellschafterin, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00.
Numéro de publication: 4763168, Registre du commerce Obwald, (140)
LokInvest GmbH, bisher in Wallisellen, CH-020.4.026.387-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2006, S. 22).
Statutenänderung:
31.10.2008.
Sitz neu:
Alpnach.
Domizil neu:
c/o CF Revconsult AG, Schoriederstrasse 1, 6055 Alpnach Dorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bietet Dienstleistungen an juristische und natürliche Personen in den Bereichen Coaching, Administration und Finanzierung. Nebenzwecke gemäss Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführerin vom 22.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beurer-Winkler, Conny, von Russikon, in Dietikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.-- [wie bisher];
Beurer, Felix, von Altnau, in Dietikon, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.-- [wie bisher].
Numéro de publication: 3593936, Registre du commerce Zurich, (20)
Stoffbar GmbH, bisher in Wettingen, CH-020.4.026.387-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 123 vom 29.06.2004, S. 2, Publ. 2332436).
Gründungsstatuten:
28.01.2003.
Statutenänderung:
24.07.2006, 13.09.2006.
Firma neu:
LokInvest GmbH.
Sitz neu:
Wallisellen.
Domizil neu:
c/o Centra Trust GmbH, Hertistrasse 25, 8304 Wallisellen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft wickelt Investitionen ab für weitere Gründungen von Kinderhäusern oder verwandte Geschäftsbereiche, die dem Wachstum dienen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Sie kann weiter Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Taufenecker, Heinz, von Münsingen, in Wettingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beurer-Winkler, Conny, von Russikon, in Dietikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Beurer, Felix, von Altnau, in Dietikon, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.