Renseignements sur Dominique Bertallo Barry
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Dominique Bertallo Barry
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 915469, Registre du commerce Zurich, (20)
Academics4Business AG, in Zürich, CH-020.3.029.769-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 17.08.2012, Publ. 6813076).
Domizil neu:
Holbeinstrasse 20, 8008 Zürich. [Neue] Weitere Adresse: c/o Cusmic SA, rue du Diorama, 1204 Genève.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Curti, Dr. Beat, von Luzern, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ospel, Dr. Adriana, von Zürich, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruther, Timon, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Speiser, Christian, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bertallo, Dominique, von Satigny, in Birsfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senn, Michael, von Gansingen, in Genève, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Andersson, Marcus, schwedischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6608682, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Import & Export Barry GmbH, in Basel, CH-270.4.015.372-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2010, S. 6, Publ. 5532352).
Statutenänderung:
16.03.2012.
Firma neu:
Liqueurs & Food GmbH.
Domizil neu:
Schanzenstr. 22, 4056 Basel.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art, insbesondere Lebensmitteln, sowie Take Away. Die Gesellschaft kann sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen, solche erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie im In- und Ausland Grundstücke kaufen, verkaufen, belasten und verwalten sowie sämtliche Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt der Förderung des Gesellschaftszwecks dienen.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Zustellung, Telefax oder Email an die im Anteilsbuch zuletzt eingetragenen Adressangaben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bertallo, Alexander, von Satigny, in Basel, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bertallo Barry, Dominique, von Satigny, in Birsfelden, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Barry, Thierno Sadou, guineischer Staatsangehöriger, in Birsfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Basel und mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 6589058, Registre du commerce Zurich, (20)
Academics4Business AG, in Zürich, CH-020.3.029.769-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2011, S. 0, Publ. 6148356).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frösch, Marielle, von Zofingen, in Zofingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Speiser, Christian, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bertallo, Dominique, von Satigny, in Birsfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.