Renseignements sur Hans-Ruedi Bernet
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Hans-Ruedi Bernet
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004619782, Registre du commerce Schwyz, (130)
Bernet & Bernet Architektur AG, in Küssnacht (SZ), CHE-112.164.229, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2011, S.15, Publ. 6020712).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernet, Hans-Ruedi, von Luzern und Zell LU, in Küssnacht SZ, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Korner, Nico, von Willisau, in Küssnacht (SZ), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 5213426, Registre du commerce Schwyz, (130)
Bernet & Bernet Architektur AG, in Küssnacht SZ, CH-130.3.010.173-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2005, S. 13, Publ. 2732102).
Statutenänderung:
29.06.2009. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 29.6.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
GFA Gesellschaft für Abschlussrevisionen AG, in Hergiswil NW, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernet, Hans-Ruedi, von Luzern und Zell LU, in Küssnacht SZ, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Immensee].
Numéro de publication: 2614720, Registre du commerce Schwyz, (130)
Bernet & Bernet Architektur AG, in Küssnacht SZ, CH-130.3.010.173-6, Fännring 10, 6403 Küssnacht SZ, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.12.2004.
Zweck:
Betrieb von Architektur- und Planungsbüros, welche im Bereich der Raumgestaltung und des Bauens sämtliche technischen und organisatorische Planungs- und Beratungsdienstleistungen erbringen;
kann Generalplanungs- und Generalunternehmungsaufträge übernehmen und ausführen;
kann Immobilienvermittlung und -handel betreiben und damit zusammenhängend insbesondere Immobilien sowie Rechte an Immobilien kaufen und verkaufen;
kann auch Immobilien verwalten;
kann sich an Firmen mit gleichem oder ähnlichem Zweck beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Bernet, Hans-Ruedi, von Luzern und Zell LU, in Immensee, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Bernet, Raphael, von Luzern und Zell LU, in Küssnacht SZ, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
GFA Gesellschaft für Abschlussrevisionen AG, in Hergiswil NW, Revisionsstelle.