Renseignements sur Martin Berger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Martin Berger
Participations
Dernières notifications FOSC pour Martin Berger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004951207, Registre du commerce Soleure, (241)
ggs netz ag, in Oensingen, CHE-232.821.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2019, Publ. 1004630511).
Statutenänderung:
28.07.2020.
Aktienkapital neu:
CHF 4'733'510.00 [bisher: CHF 2'773'910.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'733'510.00 [bisher: CHF 2'773'910.00].
Aktien neu:
473'351 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 277'391 Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 28.07.2020 von der "Fernsehgenossenschaft Wangen bei Olten in Liquidation", in Wangen bei Olten (CHE-102.269.335), gemäss Vertrag vom 28.07.2020 und Bilanz per 31.12.2019 Aktiven von CHF 1'117'202.40 und Passiven von CHF 131'572.55, wofür 98'560 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben und CHF 29.85 als Forderung gutgeschrieben werden.
Sacheinlage/Sachübernahme:
Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 28.07.2020 von der "Fernsehgenossenschaft Balsthal", in Balsthal (CHE-101.701.703), gemäss Vertrag vom 28.07.2020 das Fernsehkabelnetz der Gemeinde Kappel SO, wofür 72'400 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben und CHF 148.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Sacheinlage/Sachübernahme:
Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 28.07.2020 von der "Fernsehgenossenschaft Balsthal", in Balsthal (CHE-101.701.703), gemäss Vertrag vom 28.07.2020 das Fernsehkabelnetz der Gemeinde Holderbank SO, wofür 25'000 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben und CHF 991.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berger, Martin, von Oensingen, in Günsberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Jörg, von Egliswil, in Wangen bei Olten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rieser, Roger, von Affeltrangen, in Rothrist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004951214, Registre du commerce Soleure, (241)
WD RegioNet AG, in Oensingen, CHE-474.191.509, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2019, Publ. 1004768180).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berger, Martin, von Oensingen, in Günsberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kälin, Roger, von Einsiedeln, in Balsthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weber, Jörg, von Egliswil, in Wangen bei Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann, Stefan, von Muhen, in Niedergösgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarzenbach, Boris, von Rüschlikon, in Aedermannsdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004650181, Registre du commerce Soleure, (241)
ggsnet schwängimatt genossenschaft, in Oensingen, CHE-102.134.942, Genossenschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2017, Publ. 3578989).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berger, Martin, von Oensingen, in Günsberg, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christ, Daniel, von Matzendorf, in Balsthal, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuenberger, Roland, von Wynigen, in Wangen bei Olten, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Urs, von Liesberg, in Kestenholz, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kälin, Roger, von Einsiedeln, in Balsthal, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Probst, Esther, von Mümliswil-Ramiswil, in Balsthal, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Jörg, von Egliswil, in Wangen bei Olten, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Birchmeier, Michael, von Würenlingen, in Oberbipp, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.