Renseignements sur Shkelzen Beqiri
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Shkelzen Beqiri
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004718459, Registre du commerce Berne, (36)
Verein Së Bashku - Gemeinsam, in Bern, CHE-425.532.752, Verein (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2019, Publ. 1004533086).
Domizil neu:
Kornweg 21, 3027 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Locher, Marianne, von Hasle bei Burgdorf, in Wohlen b. Bern (Wohlen bei Bern), Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mahmuti-Sylejmani, Fatime, von Bern, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zutt Pritchett, Marianne, von Muri bei Bern, in Gümligen (Muri bei Bern), Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lamontagne, Helena Anna, von Langnau im Emmental, in Evilard, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Beqiri, Shkelzen, von Biel/Bienne, in Ostermundigen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mahmuti, Bleron, von Bern, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pllana, Nexhmije, österreichische Staatsangehörige, in Ostermundigen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roder, Hans Martin, von Wengi, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, René, von Basel, in Goldiwil (Thun), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4348103, Registre du commerce Soleure, (241)
KAIROS Suisse Sàrl, in Oensingen, CHE-360.194.197, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2016, Publ. 2944717).
Firma neu:
KAIROS Suisse Sàrl in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.06.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beqiri, Shkelzen, von Biel/Bienne, in Ostermundigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2944717, Registre du commerce Soleure, (241)
KAIROS Suisse Sàrl, in Oensingen, CHE-360.194.197, Lehngasse 51, 4702 Oensingen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.06.2016.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensberatung sowie Personal- und Rekrutierungsmanagement im Besonderen in den Branchen Transporte, Eisenlegen, Schalungen, Gipser und Maler, Bodenbeläge und Bau sowie Durchführung von Finanzierungen und Kommissionsverträgen auf eigene oder fremde Rechnung.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 29.06.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Beqiri, Shkelzen, von Biel/Bienne, in Ostermundigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.