Renseignements sur Gezim Beqiri
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Gezim Beqiri
Participations
Dernières notifications FOSC pour Gezim Beqiri
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005843235, Registre du commerce Zurich, (20)
BSB Basler AG, in Zürich, CHE-189.661.020, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2023, Publ. 1005768774).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beqiri, Gezim, von Grellingen, in Reinach (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Taziar, Eduard, slowakischer Staatsangehöriger, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005768774, Registre du commerce Zurich, (20)
BSB Basler AG, in Zürich, CHE-189.661.020, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2023, Publ. 1005737423).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zabka, Marek, slowakischer Staatsangehöriger, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beqiri, Gezim, von Grellingen, in Reinach (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005737423, Registre du commerce Zurich, (20)
BSB Basler AG, bisher in Basel, CHE-189.661.020, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 25.05.2021, Publ. 1005190612).
Statutenänderung:
21.04.2023.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Meierwiesenstrasse 16, 8064 Zürich.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die Adressen der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.04.2023 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beqiri, Gezim, von Grellingen, in Reinach (BL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Zabka, Marek, slowakischer Staatsangehöriger, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.