Renseignements sur Heinrich Benzel
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Heinrich Benzel
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5510710, Registre du commerce Zoug, (170)
EAL EuroAsiaLeasing AG, in Zug, CH-020.3.927.243-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 03.11.2009, S. 20, Publ. 5323274).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Benzel, Heinrich, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg i. Br. (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Midkhatovich Yenikeyeff, Dr. Shamil, britischer Staatsangehöriger, in Oxford (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aydin, Prof. Dr. Ziya, türkischer Staatsangehöriger, in Kisikli (TR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Summermatter, Samuel, von St. Niklaus, in Raron, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 4728418, Registre du commerce Zoug, (170)
EAL EuroAsiaLeasing AG, in Zug, CH-020.3.927.243-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 24.07.2008, S. 19, Publ. 4587652).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Benzel, Heinrich, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg i. Br. (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Di Bartolo, Vincenzo, von Ramlinsburg, in Ramlinsburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4379042, Registre du commerce Zoug, (170)
UKZ Handels AG, in Zug, CH-020.3.927.243-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2008, S. 22, Publ. 4332386).
Statutenänderung:
28.02.2008.
Firma neu:
EAL EuroAsiaLeasing AG.
Zweck neu:
Kauf und Verkauf von mobilen Gütern aller Art sowie deren Überlassung an Dritte auf der Grundlage von Leasing und/oder Miete;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktien neu:
100 Inhaberaktien zu CHF 500.00. [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gillmann, Rainer, von Reichenbach im Kandertal, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaiser, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Karyakin, Oleg F., russischer Staatsangehöriger, in Krasnodar (RU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Benzel, Heinrich, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg i. Br. (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Summermatter, Samuel, von St. Niklaus, in Raron, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rau, Johann, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg i. Br. (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vareljan, Samuel, russischer Staatsangehöriger, in Maikop (RU), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krasnoperova, Yulia, russische Staatsangehörige, in Nischnewartowsk (RU), Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.