Renseignements sur Martin Benz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Martin Benz
Dernières notifications FOSC pour Martin Benz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004885135, Registre du commerce Zurich, (20)
Backbend GmbH, in Zürich, CHE-372.031.811, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2015, S.0, Publ. 2175391).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Circelli-Zemp, Karin Rachel, von Malters, in Kilchberg ZH, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Circelli, Marco, von Kriens, in Kilchberg ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Benz, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR01-1004541010, Registre du commerce Zurich, (20)
NorthEast International GmbH (NorthEast International Sàrl) (NorthEast International Sagl) (NorthEast International Ltd liab Co), in Zürich, CHE-321.884.401, Luisenstrasse 39, 8005 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
20.12.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Herstellern, Händlern und Fachleuten in den Bereichen professionelle Grundstückspflege und Gartentechnik sowie von Golfplatzpflegemaschinen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des ln- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, lmmaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 20.12.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Benz, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 1234796, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung für Sterbekasse und Rechtsschutz des Zürcher Bankpersonalverbandes, in Zürich, Stiftung (SHAB Nr. 13 vom 21.01.1991, S. 268).
Urkundenänderung:
11.09.2003.
Name neu:
Stiftung Rechtsschutz des Zürcher Bankpersonalverbandes.
Domizil neu:
c/o Zürcher Bankpersonalverband, Schanzeneggstrasse 1, 8002 Zürich.
Zweck neu:
Die Stiftung bezweckt arbeitsrechtlich in Not geratende Mitglieder rechtlich zu unterstützen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fux, Christian, von Filet VS und St. Niklaus VS, in Thalwil, P und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peder, Giusep, von Tujetsch, in Zürich, M, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dutler, Edwin, von Dietikon und Sevelen, in Dietikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Benz, Martin, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident und Aktuar];
Schaffer, Urs, von Mirchel, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.