Renseignements sur Sebastian Sahim Benoufa
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Sebastian Sahim Benoufa
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005101006, Registre du commerce Thurgovie, (440)
A-SIGN GmbH, in Kreuzlingen, CHE-113.251.670, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 25 vom 05.02.2021, Publ. 1005093570).
Firma neu:
A-SIGN GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.01.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rimathé, Domenic Reto, von Valsot und Zizers, in Ermatingen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Scherzingen (Münsterlingen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Benoufa, Sebastian Sahim, deutscher Staatsangehöriger, in 45219 Essen (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 32 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Scherzingen (Münsterlingen), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift];
Swissrevi AG (CHE-103.950.766), in Kreuzlingen, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3733805, Registre du commerce Thurgovie, (440)
A-SIGN GmbH, in Kreuzlingen, CHE-113.251.670, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2017, Publ. 3430371).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Benoufa, Sebastian Sahim, deutscher Staatsangehöriger, in Scherzingen (Münsterlingen), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 32 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Keller, Peter, von Wald (ZH), in Kreuzlingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rimathé, Domenic , von Valsot und Zizers, in Scherzingen (Münsterlingen), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: unbekannten Aufenthaltes, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3430371, Registre du commerce Thurgovie, (440)
A-SIGN GmbH, in Kreuzlingen, CHE-113.251.670, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2016, Publ. 3091209).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vögeli, Roger, von Wichtrach, in Kreuzlingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Benoufa, Sebastian Sahim, deutscher Staatsangehöriger, in Scherzingen (Münsterlingen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 32 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Keller, Peter, von Wald (ZH), in Kreuzlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rimathé, Domenic , von Valsot und Zizers, unbekannten Aufenthaltes, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.