Renseignements sur Denise Beck
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Denise Beck
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004691113, Registre du commerce Lucerne, (100)
Beck AG Grosshandel, in Luzern, CHE-101.750.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2018, Publ. 1004485616).
Statutenänderung:
29.07.2019.
Sitz neu:
Emmen.
Domizil neu:
Feldmattstrasse 29, 6032 Emmen.
Zweck neu:
Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Waren im Bereich Gärtnerei, Gartenbau und Floristik;
Beteiligungen;
Erwerb, Verkauf und Verwaltung von Liegenschaften.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beck, Jakob, von Sursee, in Malters, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beck, Denise, von Sursee, in Malters, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2616740, Registre du commerce Lucerne, (100)
Beck AG Samen und Gärtnereibedarf, in Littau, CH-100.3.004.477-9, Handel mit Waren im Bereich Gärtnereien und Gartenbau, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 06.01.2003, S. 13, Publ. 797308).
Statutenänderung:
22.12.2004.
Firma neu:
Beck AG Grosshandel.
Zweck neu:
Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Waren im Bereich Gärtnereien, Gartenbau und Floristik;
Beteiligungen;
Erwerb, Verkauf und Verwaltung von Liegenschaften.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beck, Markus, von Sursee, in Ruswil, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Malters, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Beck, Denise, von Sursee, in Malters, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Beck, Jakob, von Sursee, in Malters, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
Zemp, Beat, von Ballwil und Schüpfheim, in Ballwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].