Renseignements sur Lothar Baxmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Lothar Baxmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5310080, Registre du commerce Berne, (36)
KynoCom GmbH in Liquidation, in Kirchberg BE, CH-053.4.015.840-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2006, S. 5, Publ. 3702386).
Firma neu:
KynoCom GmbH. Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 31.07.2009 wurde der Auflösungsbeschluss vom 12.12.2006 widerrufen. [bisher: Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.12.2006 aufgelöst.].Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 31.07.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baxmann, Lothar, deutscher Staatsangehöriger, in Kirchberg BE, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator mit Einzelunterschrift als Liquidator].
Numéro de publication: 3702386, Registre du commerce Berne, (36)
KynoCom GmbH, in Kirchberg BE, CH-053.4.015.840-0, Erbringung von Dienstleistungen im EDV-Sektor, der EDV-gestützte Handel sowie alle dazu notwendigen Nebentätigkeiten usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 106 vom 03.06.2005, S. 2, Publ. 2866054).
Firma neu:
KynoCom GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.12.2006 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baxmann, Lothar, deutscher Staatsangehöriger, in Kirchberg BE, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2866054, Registre du commerce Berne, (36)
KynoCom GmbH, in Kirchberg BE, CH-053.4.015.840-0, Erbringung von Dienstleistungen im EDV-Sektor, der EDV-gestützte Handel sowie alle dazu notwendigen Nebentätigkeiten. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2002, S. 4, Publ. 530680).
Statutenänderung:
20.05.2005.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Raphael, von Niederbipp, in Burgdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baxmann, Lothar, deutscher Staatsangehöriger, in Kirchberg BE, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].