Renseignements sur Urs Baumann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Urs Baumann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005875868, Registre du commerce Zurich, (20)
Genossenschaft zum Korn, in Zürich, CHE-107.835.928, Genossenschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2023, Publ. 1005657193).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Urs, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004768787, Registre du commerce Zurich, (20)
Genossenschaft zum Korn, in Zürich, CHE-107.835.928, Genossenschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2018, Publ. 4420491).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Urs, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Zurich, (20)
Baumann & Stromer AG, in Zürich, Durchführung von Verlagsgeschäften aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.1995, S. 2433).
Firma neu:
Baumann & Stromer AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.12.1997 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brun, Ursula, von Pfaffnau, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stromer, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Bielefeld/BRD, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutiernd:
Baumann, Urs, von Zürich, in Zürich, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].