Renseignements sur Daniel Baumann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Daniel Baumann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2306037, Registre du commerce Zurich, (20)
Aarimmo AG, bisher in Cham, CHE-115.653.039, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 25.08.2014, Publ. 1677677).
Gründungsstatuten:
30.04.2010.
Statutenänderung:
15.07.2015.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Edwin Arpagaus Steuer- & Wirtschaftsexperten, Josefstrasse 224, 8005 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Daniel, von Zürich, in Homburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arpagaus, Edwin, von Lumnezia, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2306093, Registre du commerce Zurich, (20)
Migrimmo 2 AG, bisher in Cham, CHE-115.553.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2014, Publ. 1674721).
Gründungsstatuten:
23.03.2010.
Statutenänderung:
15.07.2015.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Edwin Arpagaus Steuer- & Wirtschaftsexperten, Josefstrasse 224, 8005 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Daniel, von Zürich, in Homburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arpagaus, Edwin, von Lumnezia, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1203903, Registre du commerce Zoug, (170)
Migrimmo 2 AG, in Hünenberg, CH-020.3.034.967-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2013, Publ. 7063818).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vettiger, Peter H., von Goldingen, in Brissago, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Daniel, von Zürich, in Homburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].