Renseignements sur Urs Bamert
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Urs Bamert
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006020014, Registre du commerce Schwyz, (130)
Bamert Marinetechnik GmbH, in Freienbach, CHE-482.470.087, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2022, Publ. 1005373980).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bamert, Urs, von Tuggen, in Wollerau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Munderich-Bommer, Heidi, von Elsau, in Elsau, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bommer, Daniel, von Wängi, in Elsau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR01-1005373980, Registre du commerce Schwyz, (130)
Bamert Marinetechnik GmbH, in Freienbach, CHE-482.470.087, Bächaustrasse 69, 8806 Bäch SZ, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.12.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Produktion, den Handel mit Maschinen, Motoren, Apparaten und Zubehör für die Marine-Technik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen und gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, halten, vermitteln und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Urs Bamert, Marine-Technik (CHE-107.346.405), in Freienbach, gemäss einer noch zu erstellenden Übernahmebilanz zum Preis von höchstens CHF 20'000.00 zu übernehmen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder mit elektronischen Mitteln. Gemäss Erklärung vom 16.12.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Bamert, Urs, von Tuggen, in Wollerau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 3846293, Registre du commerce Schwyz, (130)
SEAC GmbH, in Freienbach, CHE-108.680.752, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 216 vom 06.11.2009, Publ. 5330298).
Statutenänderung:
26.10.2017.
Firma neu:
H. Steiner Treuhand GmbH.
Domizil neu:
Felsenstrasse 12, 8808 Pfäffikon SZ.
Weitere Adressen:
Bitzihofstrasse 17, 8854 Siebnen.
Zweck neu:
Umfassende Tätigkeit auf dem Treuhandsektor, insbesondere Buchführung und Rechnungswesen, Steuern, Verwaltung und Gesellschaftsgründung. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bamert, Urs, von Tuggen, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Marty, Rolf, von Oberiberg, in Einsiedeln, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner-Brändli, Ursula, von Schwyz, in Freienbach, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Steiner, Hans, von Schwyz, in Freienbach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].