Renseignements sur Hermann Baggenstos
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Hermann Baggenstos
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005321186, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Stäge Baggenstos AG, in Schmerikon, CHE-106.466.969, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2009, S.14, Publ. 5171838).
Domizil neu:
Seegartenstrasse 17, 8716 Schmerikon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baggenstos, Hermann, von Gersau, in Schmerikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]. [Anpassung betr. Funktion aufgrund geänderter Eintragungspraxis].
Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Bochsler & Baggenstos AG, bisher in U z n a c h, Beratung in sowie Ausführung von Maler- und Tapezierarbeiten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 03.12.1996 , S. 7465).
Statutenänderung:
22.10.1999.
Firma neu:
Stäge Baggenstos AG.
Sitz neu:
S c h m e r i k o n.
Domizil neu:
Breitestrasse 18, 8716 Schmerikon.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 19.05.1989 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 19. Mai 1989 und Uebernahmebilanz per 31. Dezember 1988 von der bisherigen Kollektivgesellschaft "Bochsler und Baggenstos", in Uznach, den Geschäftsbetrieb mit Aktiven CHF 130 511.15 und Passiven von CHF 16 461.50, zum Preise von CHF 114 049.65, wovon CHF 50 000.- an das Grundkapital angerechnet werden.].
Vinkulierung neu:
Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bochsler, Josef, von Uznach, in Uznach, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baggenstos, Hermann, von Gersau, in Schmerikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident];
Baggenstos-Muxel, Magdalena, von Gersau, in Schmerikon, mit Einzelprokura.