Renseignements sur Heinrich Robert Bättig
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Heinrich Robert Bättig
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005709931, Registre du commerce Argovie
Bättig Consulting GmbH, in Othmarsingen, CHE-115.263.572, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2016, Publ. 3207413).
Firma neu:
Bättig Consulting GmbH in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Aufhebung der Bestimmung über die vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.03.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bättig, Heinrich, von Hergiswil bei Willisau, in Erlinsbach (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Birrhard, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005545944, Registre du commerce Argovie, (400)
Lerchmüller AG, in Schinznach, CHE-263.242.231, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2021, Publ. 1005285027).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bättig, Heinrich, von Hergiswil bei Willisau, in Erlinsbach (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Birrhard];
Lerchmüller, Patrick, von Thalheim (AG), in Hausen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Birr].
Numéro de publication: HR02-1004975293, Registre du commerce Argovie, (400)
Autexis Holding AG, in Villmergen, CHE-383.037.634, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2020, Publ. 1004963564). [gestrichen: Gemäss Erklärung aller Gründer vom 19.03.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bättig, Heinrich, von Hergiswil bei Willisau, in Schinznach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jenzer, Marc, von Madiswil, in Niederrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ebneter, Albin, von Appenzell, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, Markus, von Zürich, in Möhlin, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-229.255.214), in Baden, Revisionsstelle.