Renseignements sur Werner Bähler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Werner Bähler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005362519, Registre du commerce Berne, (36)
bähler cheminées ag, in Safnern, CHE-110.093.475, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 10.07.2012, S.0, Publ. 6760040).
Domizil neu:
Hauptstrasse 105, 2553 Safnern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lorétan, Guy, von Leukerbad, in Lyss, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Bähler, Werner, von Buchholterberg, in Safnern, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Röthlisberger, Reto, von Langnau im Emmental, in Solothurn, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grogg, Marco, von Langenthal, in Biel/Bienne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Grogg, Reto, von Langenthal, in Nidau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6760040, Registre du commerce Berne, (36)
bähler cheminées ag, in Safnern, CH-073.3.015.137-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 23.12.2008, S. 4, Publ. 4796858).
Statutenänderung:
25.06.2012.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion und den Vertrieb von Betonelementen aller Art, den Handel mit allen Gegenständen aus dem Bereich von Haus und Garten sowie die Erbringung von sämtlichen damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen..
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 25.06.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschumi + Partner Revisions AG (CH-035.3.011.656-8), in Zollikofen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bähler, Werner, von Buchholterberg, in Safnern, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dotzigen].
Numéro de publication: 1051112, Registre du commerce Berne, (36)
bähler cheminées ag, in Safnern, Industriestrasse 11, 2553 Safnern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
17.06.2003.
Zweck:
Produktion und Vertrieb von Betonelementen aller Art, Handel mit allen Gegenständen aus dem Bereich von Haus und Garten sowie die Erbringung von sämtlichen damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, sowie Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 17.06.2003 und Bilanz per 31.12.2002 die Aktiven von CHF 629'574.81 und Passiven von CHF 587'419.02 der Einzelfirma 'Werner Bähler', in Safnern, zum Preis von CHF 42'155.79, wofür 80 Namenaktien zu CHF 1'000.--, zu 50 % liberiert, ausgegeben und Fr. 2'155.79 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
durch Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Lorétan, Guy, von Leukerbad, in Lyss, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Bähler, Werner, von Buchholterberg, in Dotzigen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Röthlisberger, Reto, von Langnau im Emmental, in Solothurn, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tschumi + Partner Treuhand AG, in Zollikofen, Revisionsstelle.