Renseignements sur Thomas Bächler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Thomas Bächler
Participations
Dernières notifications FOSC pour Thomas Bächler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005055933, Registre du commerce Berne, (36)
Kay Bee Sports AG, in Muri bei Bern, CHE-106.962.369, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2014, S.0, Publ. 1871941).
Statutenänderung:
17.12.2020.
Firma neu:
KayBee AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(KayBee SA) (KayBee Ltd.).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Handel mit Waren und Produkten aller Art, sowie die Erbringung aller damit zusammengehörenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Übernahme von Aktiven und Passiven der Einzelfirma "Kurt Bächler", in Gümligen, Gemeinde Muri bei Bern, gemäss Bilanz per 31.12.1984 und Sacheinlagevertrag vom 25.2.1985;
Sacheinlage: CHF 50'000.--.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mittels elektronischer Post.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bächler, Luca, von Lenk, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Gümligen (Muri bei Bern), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Bächler, Thomas, von Lenk, in Belp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004895465, Registre du commerce Berne, (36)
Lischenmoos AG, in Muri bei Bern, CHE-112.753.466, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 03.02.2016, Publ. 2636083).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bächler, Thomas, von Lenk, in Muri bei Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Röthlisberger, Peter, von Langnau im Emmental, in Gümligen (Muri bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frutiger, Thomas, von Oberhofen am Thunersee, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2062599, Registre du commerce Berne, (36)
Lischenmoos AG, in Muri bei Bern, CHE-112.753.466, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2010, S. 4, Publ. 5763036).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bächler, Thomas, von Lenk, in Muri bei Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schwarz, Hans Rudolf, von Bern, in Muri bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schwarz, Hans Rudolf, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dialog Treuhand AG (CHE-107.380.454), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Dialog Treuhand AG].