Renseignements sur Dimitri Werner Axis
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Dimitri Werner Axis
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005655899, Registre du commerce Zurich, (20)
Cook Eat AG, in Zürich, CHE-188.868.274, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2021, Publ. 1005350616).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haney, Michaela, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brandt, Matthew, von Thônex, in Schlieren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jaeger, Raphael, von Mels, in Teufen (AR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stahl, Oliver, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Schaan (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Axis, Dimitri Werner, von Lausanne, in Schlieren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005631302, Registre du commerce Zurich, (20)
ARTIS REFINING & TRADING AG, bisher in Zug, CHE-313.710.012, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2021, Publ. 1005182637).
Statutenänderung:
09.12.2022.
Firma neu:
ARTIS TRADING AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(ARTIS TRADING SA) (ARTIS TRADING Ltd.).
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Zollikerstrasse 82, 8008 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Axis, Dimitri, von Lausanne, in Schlieren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Numéro de publication: HR02-1005186799, Registre du commerce Zurich, (20)
November Finance GmbH, in Zürich, CHE-328.053.625, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2021, Publ. 1005100150).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cohen, Richard, französischer Staatsangehöriger, in Charenton-le-Pont (FR), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Axis, Dimitri, von Lausanne, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].