Renseignements sur Franz Markus Augstburger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Franz Markus Augstburger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1005847929, Registre du commerce Thurgovie, (440)
IMOcert Suiza GmbH, in Steckborn, CHE-468.043.556, Schloss Glarisegg 1, 8266 Steckborn, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.09.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Angebot von Dienstleistungen im Bereich Qualität Sicherung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Dazu gehört insbesondere Inspektion und Zertifizierung nach öffentlichen und privaten Richtlinien für den Anbau, Verarbeitung, fairer Handel und Inverkehrssetzung biologischer, ökologischer und nachhaltiger Produktion. Die Gesellschaft baut auf den Erfahrungen von IMOcert Latinoamérica Itda auf, und arbeitet eng mit dieser Firma und deren Niederlassungen in verschiedenen Ländern Lateinamerikas zusammen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 30'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 19.09.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Augstburger, Franz Markus, von Konolfingen, in Steckborn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Augstburger, Saraina Li, von Konolfingen, in Steckborn, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1005767420, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Schloss Glarisegg AG, in Steckborn, CHE-110.267.628, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2023, Publ. 1005701210).
Statutenänderung:
07.05.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die historischen Liegenschaften Schloss Glarisegg zu erhalten und weitgehend eigenwirtschaftlich zu betreiben. Die Gesellschaft verfolgt keine kommerziellen Zwecke und ist nicht gewinnorientiert.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Augstburger, Franz Markus, von Konolfingen, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005543476, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Schloss Glarisegg AG, in Steckborn, CHE-110.267.628, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 25.09.2020, Publ. 1004986343).
Statutenänderung:
15.05.2022. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 28.06.2020 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablauf.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.06.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.05.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [Teils Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruh, Michael Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Augstburger, Franz Markus, von Konolfingen, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heer, Clemens, deutscher Staatsangehöriger, in Glarisegg (Steckborn), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balzer, Daniel, von Koblenz, in Müllheim Dorf (Müllheim), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmitt, Sonja-Vera, deutsche Staatsangehörige, in Steckborn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].