Renseignements sur Gian-Andrea Makoto Attenhofer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Gian-Andrea Makoto Attenhofer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4382937, Registre du commerce Zoug, (170)
CHISPA AG, in Baar, CHE-345.966.254, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2017, Publ. 3954837).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidle, Markus, von Cham, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Attenhofer, Gian-Andrea Makoto, von Bad Zurzach, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3954837, Registre du commerce Zoug, (170)
CHISPA Productions Switzerland AG, bisher in Stallikon, CHE-345.966.254, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2015, Publ. 1953159).
Statutenänderung:
07.12.2017.
Firma neu:
CHISPA AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(CHISPA Ltd.).
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Haldenstrasse 1, 6340 Baar.
Zweck neu:
Eigenproduktion und Co-Produktion von Filmen, Erbringung von Dienstleistungen in der Filmbranche und im Bereich Informatik und IT-Support sowie Handel mit Software und Hardware;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Semadeni, Andrea Reto, von Poschiavo, in Landquart, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Attenhofer, Gian-Andrea Makoto, von Bad Zurzach, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1953159, Registre du commerce Zurich, (20)
CHISPA Productions Switzerland AG, in Stallikon, CHE-345.966.254, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2014, Publ. 1758787).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidle, Markus, von Cham, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Attenhofer, Gian-Andrea Makoto, von Bad Zurzach, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Semadeni, Andrea Reto, von Poschiavo, in Landquart, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].