Renseignements sur Nikolas Antoniou
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Nikolas Antoniou
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005523661, Registre du commerce Zurich, (20)
BDRS AG, in Zollikon, CHE-114.079.273, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2021, Publ. 1005153423).
Statutenänderung:
05.07.2022.
Sitz neu:
Opfikon.
Domizil neu:
Schaffhauserstrasse 95b, 8152 Glattbrugg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Antoniou, Nikolas, von Oberegg, in Remetschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4324093, Registre du commerce Zurich, (20)
Kinesys AG, in Opfikon, CHE-108.772.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2018, Publ. 4274583).
Statutenänderung:
14.06.2018.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Kinesys SA) (Kinesys Ltd).
Sitz neu:
Zollikon.
Domizil neu:
Seestrasse 101, 8702 Zollikon.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung sämtlicher Geschäfte im Zusammenhang mit der Informationstechnologie, Corporate Services, Papier Archivierung, Verkauf von Hard & Software, IT Projektmanagement in verschiedenen Branchen. Die Gesellschaft kann Beteiligungen an Gesellschaften und Unternehmungen im In- und Ausland erwerben, errichten, halten, finanzieren und verwalten. Die Gesellschaft kann Patente, Marken und andere Immaterialgüterrechte sowie Lizenzrechte daran erwerben, halten verwerten oder kaufen. Die Gesellschaft kann Immobilien und Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rossano, Anni, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Würth, Nicolas, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Antoniou, Nikolas, von Oberegg, in Remetschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Geschäftsführer, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Tsiokanou, Fotini, von Männedorf, in Remetschwil, Direktorin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Maur, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 4265551, Registre du commerce Zurich, (20)
Kinesys Services AG(Kinesys Services SA ) (Kinesys Services Ltd ), in Opfikon, CHE-328.271.642, Schaffhauserstrasse 95b, 8152 Glattbrugg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
17.05.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung sämtlicher Geschäfte im Zusammenhang mit der Informationstechnologie unter anderem: IT as a Service, Managed Services, Data Management, Cloud Services und Hosting, Netzwerke und Security, DRaaS (Disaster Recovery as a Service), BaaS (Backup as a Service), Viitualisierung, Client Management, Outsourcing, ASP (Application Service Providing), Business lntelligence, Corporate Services, Papier Archivierung, E-Mail Archivierung, Verkauf von Hard & Software, IT Projektmanagement in verschiedenen Branchen. Die Gesellschaft kann Beteiligungen an Gesellschaften und Unternehmungen im In- und Ausland erwerben, errichten, halten, finanzieren und verwalten. Die Gesellschaft kann Patente, Marken und andere Immaterialgüterrechte sowie Lizenzrechte daran erwerben, halten verwerten oder kaufen. Die Gesellschaft kann Immobilien und Grundstücke im ln- und Ausland erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Aktien:
200'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung vom 17.05.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Antoniou, Nikolas, von Oberegg, in Remetschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Anni, Rossano, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tsiokanou, Fotini, von Männedorf, in Remetschwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Würth, Nicolas , von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.