Renseignements sur Pierrick Ansermet
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Pierrick Ansermet
Numéro de publication: 6911636, Registre du commerce Valais, (621)
PI-R Carré Sàrl, précédemment à Lavey-Morcles, CH-550.0.170.348-9, société à responsabilité limitée (No. FOSC 29 du 10.02.2011, p. 18, Publ. 6028228).
Statuts originaires:
14.03.1997.
Modification des statuts:
16.10.2012.
Nouveau siège:
Saint-Maurice.
Nouvelle adresse:
Rue Joseph Hyacinthe Barman 10, 1890 St-Maurice.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Communications aux associés:
par lettre recommandée pour les convocations aux assemblées générales et par écrit ou courriel pour les autres communications. Statuts adaptés au nouveau droit. Préalablement, vente de la part de CHF 5'000.00 d'André Ansermet à René Ansermet, qui devient ainsi associé pour 2 parts de CHF 5'000.00 (précédemment 1 part de CHF 5'000.00) avant donation consécutive de ces deux parts à Pierrick Ansermet.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Ansermet, André, de Ormont-Dessus, à Lavey-Morcles, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 5'000.00;
Ansermet, René, de Ormont-Dessus, à Lavey-Morcles, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 5'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Robatel, Pierres-Yves, de Prez-vers-Noréaz, à Saint-Maurice, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: à Lavey-Morcles, associé et gérant avec signature individuelle et avec une part sociale de CHF 10'000.00];
Ansermet, Pierrick, de Ormont-Dessus, à Lavey-Morcles, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00.