Renseignements sur Peter Angehrn
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Peter Angehrn
Dernières notifications FOSC pour Peter Angehrn
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005673163, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Amalfi Holding AG, bisher in Meilen, CHE-211.078.272, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2021, Publ. 1005172536).
Statutenänderung:
24.01.2023.
Sitz neu:
Wil (SG).
Domizil neu:
Flawilerstrasse 27, 9500 Wil SG. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 27.06.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Anpassung aufgrund anderer Eintragungspraxis] [bisher: Gemäss Erklärung vom 27.06.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herr, Henrik, deutscher Staatsangehöriger, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stücheli, Gregor, von Amlikon-Bissegg, in Wil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Angehrn, Peter, von Muolen, in Stachen (Arbon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Specht-Keller, Pascal, von Mettmenstetten, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tappolet, Kaspar, von Zürich, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005667090, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
DTI Schweiz AG, in Wil (SG), CHE-107.558.114, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2022, Publ. 1005622282).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herr, Henrik, deutscher Staatsangehöriger, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stücheli, Gregor, von Amlikon-Bissegg, in Wil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Angehrn, Peter, von Muolen, in Arbon, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Specht-Keller, Pascal, von Mettmenstetten, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tappolet, Kaspar, von Zürich, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005135363, Registre du commerce Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 119 vom 23.06.2020 publizierten TR-Eintrags Nr. 23090 vom 18.06.2020 Amalfi Holding AG, in Meilen, CHE-211.078.272, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2020, Publ. 1004917124).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Angehrn, Peter, von Muolen, in Arbon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Anghern, Peter].