Renseignements sur Roland Kurt Andrey
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Roland Kurt Andrey
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 7086596, Registre du commerce Zoug, (170)
Creogo AG (Creogo SA) (Creogo Ltd.), in Zug, CH-170.3.037.646-0, Lauriedstrasse 7, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
08.02.2013.
Zweck:
Erbringung von Beratungs- und Schulungsdienstleistungen, Handel mit dazugehörigen Produkten sowie Vermittlung von entsprechenden Dienstleistungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 08.02.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Judas, Daniel Eduard, von Bischofszell, in Ipsach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aebi, Thomas, von Kirchberg BE, in Kirchberg BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Andrey, Roland, von Plasselb, in Meiringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 7057348, Registre du commerce Berne, (36)
pma Beratungs AG, in Bolligen, CH-100.3.008.923-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 21.06.2012, Publ. 6729038).
Statutenänderung:
04.02.2013.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt MitarbeiterInnen- und Kader-Ausbildung, vor allem in den Bereichen Führungs-, Markt- und Sozial-Kompetenz, bei Unternehmungen aller Branchen und Betriebsgrössen sowie in der Verwaltung und in Non-Profit-Organisationen. Sie entwickelt entsprechende Seminar-Konzepte und produziert das dazu gehörende Ausbildungs-Material. Sie betreibt Unternehmensberatung im Marketing-Bereich. Sie kann alle mit dem Geschäft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehenden Geschäfte tätigen, Lizenzen erwerben und weiter vergeben, Liegenschaften erwerben und veräussern, Zweigniederlassungen errichten und sich an Unternehmungen beteiligen.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Gemäss Erklärung vom 16.12.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ACT Audit & Tax AG (CH-020.3.032.365-7), in Zürich, Revisionsstelle;
Andrey, Roland Kurt, von Plasselb, in Meiringen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6575854, Registre du commerce Berne, (36)
pma Beratungs AG, in Bolligen, CH-100.3.008.923-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2012, S. 0, Publ. 6556226).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kellerhals, Hans, von Hägendorf, in Bolligen, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Andrey, Roland Kurt, von Plasselb, in Meiringen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher:Andrey, Roland, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].