Renseignements sur Andreas Doujak
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Andreas Doujak
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004954779, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
ProteQ GmbH, in Schaffhausen, CHE-231.391.269, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2019, Publ. 1004576087).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Rielasingen-Worblingen (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roschi, Robert, von Wünnewil-Flamatt, in Dörflingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 33 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Doujak, Andreas, von Rüdlingen, in Flurlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 22 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Maurer, Patrick, von Schaffhausen, in Beringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Schaible, Hans Peter, von Schaffhausen, in Löhningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Wunderle, Marco, deutscher Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 121 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 110 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1004576087, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
ProteQ GmbH, in Schaffhausen, CHE-231.391.269, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2018, Publ. 1004482224).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wunderle, Marco, deutscher Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 110 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Doujak, Andreas, von Rüdlingen, in Flurlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Schaffhausen];
Roschi, Robert, von Wünnewil-Flamatt, in Dörflingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4122337, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Berichtigung des im SHAB Nr. 47 vom 08.03.2018 , publizierten TR-Eintrags Nr. 468 vom 05.03.2018 ProteQ GmbH, in Schaffhausen, CHE-231.391.269, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2018, Publ. 4099701).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Patrick, von Schaffhausen, in Beringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [nicht: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien];
Schaible, Hans Peter, von Schaffhausen, in Löhningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [nicht: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien];
Doujak, Andreas, von Rüdlingen, in Schaffhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [nicht: in Tägerwilen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien].