Renseignements sur Peter Jacques Anderegg
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Peter Jacques Anderegg
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005182192, Registre du commerce Zurich, (20)
Augenkontakt AG, in Zürich, CHE-102.153.106, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2015, S.0, Publ. 2175389).
Statutenänderung:
29.04.2021.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anderegg, Peter, von Zürich und Wattwil, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Banzer, Tanja, von Chur, in Niederhasli, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005176551, Registre du commerce Zurich, (20)
Linsenkontakt AG, in Zürich, CHE-114.982.575, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2017, S.0, Publ. 3684413).
Statutenänderung:
29.04.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb und Handel mit augenoptischen Produkten sowie alle damit zusammenhängenden Arbeiten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen. Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Liegenschaften errichten, erwerben, verwalten und verkaufen sowie Immaterialgüterrechte und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. Sie kann alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung des Gesellschaftszwecks förderlich sein könnten.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anderegg, Peter Jacques, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aecherli Banzer, Olivier, von Reiden, in Niederhasli, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Banzer, Tanja, von Chur, in Niederhasli, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3684413, Registre du commerce Zurich, (20)
Linsenkontakt AG, in Zürich, CHE-114.982.575, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2017, Publ. 3275375).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Felix, von Dietikon, in Meisterschwanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aecherli Banzer, Olivier, von Reiden, in Niederhasli, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Anderegg, Peter Jacques, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.