Renseignements sur Lukas Franz Ambühl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Lukas Franz Ambühl
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005651593, Registre du commerce Lucerne, (100)
PILU Immo AG, in Menznau, CHE-112.180.079, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2019, Publ. 1004633482).
Domizil neu:
Jungholzstrasse 1, 6123 Geiss.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ambühl, Lukas Franz, von Werthenstein, in Werthenstein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Menznau];
Ambühl, Pia Maria, von Escholzmatt-Marbach und Werthenstein, in Werthenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Menznau].
Numéro de publication: 2876887, Registre du commerce Lucerne, (100)
Inoplan GmbH, in Menznau, CHE-111.717.350, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2008, Publ. 4763520).
Statutenänderung:
30.05.2016. Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Pilu Immobilien GmbH, in Menznau (CHE-112.180.079), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ambühl, Lukas, von Werthenstein, in Menznau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00];
Ambühl, Pia, von Werthenstein und Escholzmatt-Marbach, in Menznau, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: von Escholzmatt und Werthenstein, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00].
Numéro de publication: 2573151, Registre du commerce Lucerne, (100)
Inoplan Küchen GmbH, in Wolhusen, CHE-189.214.483, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 27.05.2011, Publ. 6180984).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ambühl, Lukas, von Werthenstein, in Menznau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Ambühl, Pia, von Escholzmatt und Werthenstein, in Menznau, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nrejaj, Eduart, von Nebikon, in Nebikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.