Renseignements sur Martin Amacher
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Martin Amacher
Participations
Dernières notifications FOSC pour Martin Amacher
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006007155, Registre du commerce Zurich, (20)
Improvement Group AG, in Zollikon, CHE-109.544.956, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2018, Publ. 1004531816).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amacher, Martin, von Brienzwiler, in Brienz (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Neuheim];
von Rappard, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in Uttwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ennetbaden].
Numéro de publication: 3053407, Registre du commerce Zurich, (20)
Siemens Schweiz AG, in Zürich, CHE-103.109.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 17.06.2016, Publ. 2897701).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amacher, Martin, von Brienzwiler, in Neuheim, mit Kollektivprokura zu zweien;
Di Criscio, Antonio, von Basel, in Kaiseraugst, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ferrari, Tiziano, von Bironico, in Bironico, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sturzenegger, Michael, von Reute, in Bonstetten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Beck, Alexander Peter, von Planken, in Wallisellen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 2794239, Registre du commerce Zurich, (20)
Improvement Group AG, in Winterthur, CHE-109.544.956, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 12.05.2015, Publ. 2147157).
Statutenänderung:
04.02.2016.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Mühlebachstrasse 72, 8008 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sacchet, Jean Emilio, von Wettingen, in Teufen AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarzenbach, Ruedi, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zollikofen];
Amacher, Martin, von Brienzwiler, in Neuheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.