Renseignements sur Bernhard Christian Amacher
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Bernhard Christian Amacher
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004626180, Registre du commerce Berne, (36)
Jungfrau Tours AG, in Interlaken, CHE-108.470.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 24.08.2015, S.0, Publ. 2334513).
Statutenänderung:
02.05.2019.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Reisbüros zur Organisation und Abwicklung von Reisen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 02.05.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amacher, Bernhard Christian, von Brienzwiler, in Matten bei Interlaken, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
intertreuhand.gf ag (CHE-108.029.864), in Interlaken, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laan, Robertus Adrianus, niederländischer Staatsangehöriger, in Aeschi b. Spiez (Aeschi bei Spiez), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Griffith-Amacher, Heidi, von Oberried am Brienzersee, in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), mit Einzelprokura [bisher: in Matten bei Interlaken, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numéro de publication: 6669304, Registre du commerce Berne, (36)
Jungfrau Tours AG, in Interlaken, CH-092.3.006.653-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 17.08.2009, S. 5, Publ. 5199988).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widler, Rolf, von Wagenhausen, in Interlaken, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widler-Tschümperlin, Ursula, von Wagenhausen, in Interlaken, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amacher, Bernhard Christian, von Brienzwiler, in Matten bei Interlaken, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5840380, Registre du commerce Berne, (36)
Action-Sport Shop GmbH, in Matten bei Interlaken, CH-092.4.014.273-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2009, S. 6, Publ. 5111324).
Statutenänderung:
28.09.2010.
Sitz neu:
Lütschental.
Domizil neu:
Baumgarten 2, 3816 Lütschental.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 05.06.2000 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, von der Action-Sport Landolt AG, in Matten bei Interlaken, Sportartikel, Einrichtungen und Maschinen zum Preis von gesamthaft höchstens CHF 125'000.-- zu übernehmen.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amacher, Bernhard, von Brienzwiler, in Interlaken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landolt, Karl, von Näfels, in Lütschental, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 30'000.00].