Renseignements sur Thomas Alles
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Thomas Alles
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2990017, Registre du commerce Zoug, (170)
ALLES Design AG, bisher in Stans, CHE-104.393.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 18.09.2015Publ. 2379985).
Gründungsstatuten:
08.01.1997.
Statutenänderung:
23.05.2016.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Gubelstrasse 24, 6300 Zug.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alles, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Homburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kronberg im Taunus (DE)].
Numéro de publication: 2379985, Registre du commerce Nidwald, (150)
ALLES Design AG, in Stans, CHE-104.393.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.172 vom 07.09.2015, Publ. 2358629).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alles, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Kronberg im Taunus (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift] und Colshorn, Nicolai , deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2043899, Registre du commerce Nidwald, (150)
ALLES Design AG, in Stans, CHE-104.393.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2013, Publ. 1238801).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sprattler, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alles, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Kronberg im Taunus (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Sprattler, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, mit Einzelunterschrift.