Renseignements sur Luan Alijaj
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Luan Alijaj
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005915324, Registre du commerce Schwyz, (130)
Y-Mindset GmbH in Liquidation, in Wollerau, CHE-308.712.519, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2022, Publ. 1005394173).
Firma neu:
Y-Mindset GmbH. Mit Beschluss vom 12.12.2023 hat die Gesellschafterversammlung ihren Beschluss betreffend Auflösung der Gesellschaft vom 26.01.2022 widerrufen. [bisher: Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.01.2022 aufgelöst.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alijaj, Luan, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005874999, Registre du commerce Schwyz, (130)
Seven Food GmbH, in Wollerau, CHE-481.200.131, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2022, Publ. 1005436561).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alijaj, Luan, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pak, Chil Sung, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR01-1005524869, Registre du commerce Schwyz, (130)
TOSAH Consulting GmbH, in Wollerau, CHE-306.788.492, Roosstrasse 53, 8832 Wollerau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.07.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Unternehmen vor allem in den Bereichen Marketing und Informatik sowie die Planung, Abwicklung und Realisation von Untemehmensberatungs-, Informatik-, Werbe-, Marketing- und Verkaufsförderungsprojekten aller Art. Ausserdem bezweckt die Gesellschaft die Erstellung und Produktion von grafischen Erzeugnissen und Implementierung von neuartigen Kommunikationsinstrumenten, den Handel mit Hardware, Software und Markenprodukten aller Art sowie die Förderung und Vermarktung von neuen Ideen. Im Weiteren kann die Gesellschaft Beratung im Bereich Hauswartung, Liegenschaftenbewirtschaftung durchfuhren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, belasten, veräussem und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften und Dritte abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 14.07.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Alijaj, Luan, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.