Renseignements sur Dino Albert
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Dino Albert
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5531796, Registre du commerce Uri, (120)
walker radio tv + pc GmbH, in Altdorf UR, CH-120.4.001.865-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 15.12.2008, S. 24, Publ. 4779604).
Statutenänderung:
26.02.2010.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per Telefax oder mit elektronischer Post.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albert, Dino, von Bürglen UR, in Altdorf UR, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00];
Holdener, Matthias, von Oberiberg, in Brunnen (Ingenbohl), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00];
Walker-Gisler, Markus, von Schattdorf, in Bürglen UR, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00];
Widmer, Georg, von Rain, in Altdorf UR, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:in Bürglen UR und mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00];
Scheuber, Armin, von Wolfenschiessen, in Altdorf UR, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Bissig, Simon, von Schattdorf, in Schattdorf, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Walker, Daniela, von Spiringen, in Bürglen UR, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 2052394, Registre du commerce Uri, (120)
walker radio tv + pc GmbH, in Altdorf UR, Vertrieb und Service von Waren aller Art, insbesondere Unterhaltungselektronik, Computer und Haushaltsapparate, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2002, S. 13, Publ. 729168).
Statutenänderung:
16.12.2003.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küttel, Bruno, von Vitznau und Gersau, in Altdorf UR, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walker-Gisler, Markus, von Schattdorf, in Bürglen UR, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 12'000.--];
Widmer, Georg, von Rain, in Bürglen UR, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--];
Albert, Dino, von Bürglen UR, in Altdorf UR, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.--;
Holdener, Matthias, von Oberiberg, in Brunnen (Ingenbohl), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.--.