Renseignements sur Ria Akay-Förster
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ria Akay-Förster
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005004645, Registre du commerce Lucerne, (100)
Caramel Gastro GmbH, in Gisikon, CHE-114.120.674, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2019, Publ. 1004648864).
Firma neu:
Caramel Gastro GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Mit Entscheid des Einzelrichters des Bezirksgerichts Hochdorf, Abteilung 1, vom 24.09.2020 wurde die Gesellschaft gemäss Art. 731b Abs. 1 Ziff. 3. OR aufgelöst und ihre Liquidation nach den Vorschriften über den Konkurs angeordnet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Akay-Förster, Ria, von Bern, unbekannten Aufenthaltes, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00 [bisher: in Gisikon].
Numéro de publication: HR02-1004648864, Registre du commerce Lucerne, (100)
Caramel Gastro GmbH, in Luzern, CHE-114.120.674, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2018, Publ. 1004467978).
Statutenänderung:
05.06.2019.
Sitz neu:
Gisikon.
Domizil neu:
Sonnhalde 23, 6038 Gisikon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Akay-Förster, Ria, von Bern, in Gisikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00 [bisher: in Dietwil].
Numéro de publication: HR02-1004467978, Registre du commerce Lucerne, (100)
Caramel Gastro GmbH, in Emmen, CHE-114.120.674, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2016, Publ. 3068093).
Statutenänderung:
26.09.2018.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Zentralstrasse 10, 6003 Luzern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wey, Marco, von Merenschwand, in Buttwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Akay-Förster, Ria, von Bern, in Dietwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00.