Renseignements sur Serge Abbé
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Serge Abbé
Numéro de publication: HR02-1005595178, Registre du commerce Valais, (626)
Taxi Anniviers Sàrl, à Anniviers, CHE-110.299.261, société à responsabilité limitée (No. FOSC 205 du 21.10.2021, Publ. 1005317723).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Abbé, Serge, de Anniviers, à Vissoie (Anniviers), associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Walter, Michel, de Grächen, à Anniviers, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associé et gérant, avec signature individuelle, pour 8 parts sociales de CHF 1'000.00];
Walter, Jeannine, de Anniviers, à Anniviers, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 9 parts sociales de CHF 1'000.00;
Savioz, Alain, de Anniviers, à Anniviers, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00 [précédemment: pour 11 parts sociales de CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 5609260, Registre du commerce Valais, (626)
Taxi Anniviers Sàrl, à Anniviers, CH-626.4.009.050-6, Société à responsabilité limitée (FOSC no 223 du 19.11.2003, p. 15, publ. 1268066).
Modification des statuts:
1.12.2009.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Nouvel organe de publication:
FOSC.
Nouvelles communications:
Communication aux associés: par écrit, par fax ou par courriel. [biffé: capital social entièrement libéré].
Inscription ou modification de personnes:
Walter, Michel, de Grächen, à Vissoie (Anniviers), associé et gérant, avec signature individuelle, pour 8 parts sociales de CHF 1'000.-- [précédemment: à Vissoie, pour une part sociale de CHF 8'000.--];
Savioz, Alain, de Anniviers, à Vissoie (Anniviers), associé, sans droit de signature, pour 11 parts sociales de CHF 1'000.-- [précédemment: de Vissoie, à Vissoie, pour une part sociale de CHF 11'000.--];
Abbé, Serge, de Anniviers, à Vissoie (Anniviers), associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.-- [précédemment: de Grimentz et Vissoie, à Vissoie]. Selon déclaration du gérant du 01.12.2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte [Adaptation au nouveau droit de la Sàrl].