Martina Zwahlen-Steinmann
domicilié à Churwalden, de Seuzach et Schwarzenburg Mandats actifs: Himalaya Tours AG, Mountain Tours GmbH et plus Connecté à: Thomas Albert Jäggi, Thomas Zwahlen, Thomas Zwahlen et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Martina Zwahlen-Steinmann" à jour.Vous suivez maintenant "Martina Zwahlen-Steinmann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Martina Zwahlen-Steinmann" à jour.Vous suivez maintenant "Martina Zwahlen-Steinmann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Martina Zwahlen-Steinmann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Martina Zwahlen-Steinmann
Agences de voyage et voyagistes
Photographie et exploitation laboratoire photo
Agences de voyage et voyagistes
Photographie et exploitation laboratoire photo
Personnes privées avec le nom Martina Zwahlen-Steinmann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Martina Zwahlen-Steinmann
Numéro de publication: HR02-1005466143, Registre du commerce Grisons
Himalaya Tours AG, in Churwalden, CHE-114.315.195, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2019, Publ. 1004742602).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, André, von Arni (BE), in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jäggi, Thomas Albert, von Recherswil, in Ittigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zwahlen-Steinmann, Martina, von Schwarzenburg, in Churwalden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3037547, Registre du commerce Grisons, (350)
Himalaya Tours GmbH, in Churwalden, CHE-114.315.195, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2013, Publ. 1083193).
Statutenänderung:
25.08.2016.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 25.08.2016 und Bilanz per 30.06.2016 mit Aktiven von CHF 469'672.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 172'977.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
Himalaya Tours AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 25.08.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zwahlen, Thomas, von Schwarzenburg, in Churwalden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Wahlern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Lüthi, André, von Arni (BE), in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jäggi, Thomas Albert, von Recherswil, in Ittigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zwahlen-Steinmann, Martina, von Schwarzenburg, in Churwalden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Seuzach, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 5279580, Registre du commerce Grisons, (350)
outside - bilder und reisen gmbh, in Parpan, CH-350.4.002.290-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2008, S. 10, Publ. 4496132).
Statutenänderung:
28.09.2009.
Firma neu:
Himalaya Tours GmbH.
Zweck neu:
Die Organisation, Durchführung und Vermittlung von Reisen;
Produktion und der Handel von Foto- und Filmprodukten sowie die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Events;
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Skischule;
der Handel mit Waren aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zwahlen-Steinmann, Martina, von Seuzach, in Parpan, mit Einzelunterschrift.